KRS 0000657481
NIP6793139982
REGON36628788300000
Nazwa2 ARS FORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa2 ARS FORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 sty 2017 (8 lat temu) 09 sty 2017
Data usunięcia 07 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA KIJOWSKA, 40, KRAKÓW, 30-079, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAPIETRZAK MARIA LELEK
Wspólnik
2017-01-09
2021-07-07
MARIA LELEK PIETRZAK
Likwidator
2021-03-04
2021-07-07
MARIA BARBARA LELEK-PIETRZAK
Beneficjent
PIOTR JERZY LELEK
reprezentant
MARIA BARBARA LELEK-PIETRZAK
reprezentant
MARIA BARBARA LELEK-PIETRZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-01-09
2021-03-04
12273576700000
2017-01-09
2021-03-04
2 ARS FORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-01-09
2020-03-24
UL. ŚLUSARSKA, 9, KRAKÓW, 30-710, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie