KRS 0000452376
NIP6793090081
REGON12279721900000
NazwaARS FORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaARS FORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 lut 2013 (12 lat temu) 26 lut 2013
Data usunięcia 21 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA KIJOWSKA, 40, KRAKÓW, 30-079, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793090081
data rejestracji 11 lip 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMARIA BARBARA LELEK-PIETRZAK
Beneficjent
PIOTR JERZY LELEK
Beneficjent
MARIA BARBARA LELEK-PIETRZAK
reprezentant
PIOTR JERZY LELEK
reprezentant
MARIA BARBARA LELEK PIETRZAK
Wspólnik
2013-02-26
2022-02-21
PIOTR JERZY LELEK
Wspólnik
2013-02-26
2022-02-21
MARIA BARBARA LELEK-PIETRZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR JERZY LELEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiARS FORTIS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ARS FORTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA ARS FORTIS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁADA ARS FORTIS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: MARIA BARBARA LELEK-PIETRZAK - PREZES ZARZĄDU ORAZ PIOTR JERZY LELEK - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-26
2022-02-21
12273576700000
2013-02-26
2020-03-18
ŚLUSARSKA, 9, KRAKÓW, 30-710, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie