KRS 0000351764
NIP6762416759
REGON12118561000000
NazwaFUNDACJA LABLAB W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLABLAB
Data rejestracji 30 mar 2010 (14 lat temu) 30 mar 2010
Data usunięcia 10 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. FELICJANEK, 19, KRAKÓW, 31-103, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@LABLAB.PL
Dane podatkowe
NIP 6762416759
data rejestracji 13 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPIOTR JERZY LELEK
Likwidator
2021-07-20
2021-12-10
KAROLINA HARAZIM
Likwidator
2021-07-20
2021-12-10
MAREK GARDULSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2013-05-16
STANISŁAW LESZEK MAZAN
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2012-05-17
DOROTA KRAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-30
2013-05-16
PIOTR JERZY LELEK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-17
2013-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KAMIL ARTUR KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-30
2012-05-17
KAMIL ARTUR KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-17
2013-08-07
AGNIESZKA KOZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-30
2012-05-17
MICHAŁ JANICA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2013-08-07
MICHAŁ JANICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-07
2016-06-28
IZABELA BARBARA WAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-07
2014-02-11
PIOTR JERZY LELEK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-07
2018-11-16
PIOTR JERZY LELEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-16
2021-07-20
ZOFIA ZEMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-12
2018-11-16
TOMASZ RZEŹWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-12
2020-07-01
2010-03-30
2021-07-20
FUNDACJA LABLAB
2010-03-30
2012-05-17
KROWODERSKA, 65A, KRAKÓW, 31-158, KRAKÓW, POLSKA
2012-05-17
2020-07-01
ŚLUSARSKA, 9, KRAKÓW, 30-710, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie