KRS 0000654669
NIP7811934817
REGON36569075000000
NazwaCOLLINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOLLINS
Data rejestracji 27 gru 2016 (8 lat temu) 27 gru 2016
Data usunięcia 01 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 50, MROWINO, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSTANISŁAW JAN WOŹNY
Wspólnik
2016-12-27
2021-06-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
EDWARD STEFAN LORENZ
Wspólnik
2016-12-27
2021-06-01
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ANDRZEJ KAZIMIERZ ARGALSKI
Wspólnik
2016-12-27
2021-06-01
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
MAREK MARIAN SZYMAŃSKI
Wspólnik
2016-12-27
2021-06-01
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ANDRZEJ KAZIMIERZ ARGALSKI
Beneficjent
EDWARD STEFAN LORENZ
Beneficjent
MAREK MARIAN SZYMANSKI
Beneficjent
EDWARD STEFAN LORENZ
reprezentant
MAREK MARIAN SZYMANSKI
reprezentant
ANDRZEJ KAZIMIERZ ARGALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EDWARD STEFAN LORENZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK MARIAN SZYMANSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EDWARD STEFAN LORENZ
PREZES ZARZĄDU
2016-12-27
2021-06-01
MAREK MARIAN SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-27
2021-06-01
2016-12-27
2021-06-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-27
2021-06-01
COLLINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-27
2021-06-01
UL. POZNAŃSKA, 50, MROWINO, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
2016-12-27
2021-06-01
7211Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
2016-12-27
2021-06-01
2042Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
2016-12-27
2021-06-01
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-12-27
2021-06-01
2110Z - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
2016-12-27
2021-06-01
2120Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2016-12-27
2021-06-01
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2016-12-27
2021-06-01
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2016-12-27
2021-06-01
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2016-12-27
2021-06-01
4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-12-27
2021-06-01
4774Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie