KRS 0000270855
NIP5871625094
REGON22035268000000
Nazwa"TORGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTORGPOL
Data rejestracji 28 gru 2006 (18 lat temu) 28 gru 2006
Data usunięcia 22 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORTOWA, 5, WŁADYSŁAWOWO, 84-120, WŁADYSŁAWOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0311Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKANDRZEJ KAZIMIERZ ARGALSKI
Wspólnik
2006-12-28
2018-10-22
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,00 ZŁ
ROMAN BOLT
Wspólnik
2006-12-28
2018-10-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
SIERGIEJ IWANOWICZ BELOKON
Wspólnik
2006-12-28
2018-10-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
WIKTOR GIERCIENOWICZ CZERNOW
Wspólnik
2006-12-28
2018-10-22
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ ALEKSANDER WITKOWSKI
Likwidator
2018-02-06
2018-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROMAN BOLT
PREZES ZARZĄDU
2006-12-28
2018-02-06
ANDRZEJ KAZIMIERZ ARGALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-28
2018-02-06
2006-12-28
2018-02-06
"TORGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie