KRS 0000651130
NIP7010639440
REGON36602936500000
NazwaMARINE SERVICE CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMARINE SERVICE CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 gru 2016 (8 lat temu) 07 gru 2016
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. HOŻA, 55, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWADRIANNA MAGDALENA SOBOL
Wspólnik
2016-12-07
2017-07-17
KAMILA MAŁGORZATA JASIŃSKA
Wspólnik
2016-12-07
2017-07-17
Wspólnik
2016-12-07
2022-01-20
36305248700000
BEATA KRYSTYNA JASIŃSKA
Wspólnik
2017-07-17
2022-01-20
LUDOMIR MACIEJ PAWŁOWICZ
Wspólnik
2017-07-17
2022-01-20
MARIUSZ GRZEGORZ BOŻEJOWSKI
Wspólnik
2017-07-17
2022-01-20
LUDOMIR MACIEJ PAWŁOWICZ
Beneficjent
BEATA KRYSTYNA JASIŃSKA
Beneficjent
ADRIANNA MAGDALENA SOBOL
reprezentant
KAMILA MAŁGORZATA JASIŃSKA
reprezentant
MARIUSZ GRZEGORZ BOŻEJOWSKI
Beneficjent
LUDOMIR MACIEJ PAWŁOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BEATA KRYSTYNA JASIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARIUSZ GRZEGORZ BOŻEJOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ TO MARINE SERVICE CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KTÓREJ SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: ADRIANNA SOBOL (CZŁONEK ZARZĄDU), KAMILA JASIŃSKA (PREZES ZARZĄDU)
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-07
2022-01-20
36305248700000
2016-12-07
2022-01-20
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-12-07
2022-01-20
MARINE SERVICE CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-12-07
2022-01-20
UL. HOŻA, 55, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
2016-12-07
2022-01-20
3011Z - PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
2017-07-17
2022-01-20
3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2017-07-17
2022-01-20
3315Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
2017-07-17
2022-01-20
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2017-07-17
2022-01-20
4212Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
2017-07-17
2022-01-20
4213Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
2017-07-17
2022-01-20
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2017-07-17
2022-01-20
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2017-07-17
2022-01-20
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2017-07-17
2022-01-20
7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie