KRS 0000359411
NIP7010244486
REGON14246740000000
NazwaEC PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEC PROPERTY MANAGEMENT
Data rejestracji 23 cze 2010 (14 lat temu) 23 cze 2010
Data usunięcia 21 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HOŻA, 55, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010244486
data rejestracji 01 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIGERALD ANTHONY KAYE
Likwidator
2017-06-09
2019-02-21
HELICAL B.V. SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO
Wspólnik
2010-06-23
2019-02-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
GERLAD ANTHONY KAYE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-23
2017-06-09
JONATHAN RICHARD ELDER TINKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-14
2017-06-09
KORNELIA KATARZYNA WARDA PONIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-22
2016-05-06
2010-06-23
2013-02-22
EUROPA CENTRALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-22
2017-06-09
EC PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-23
2016-02-08
WSPÓLNA, 35, WARSZAWA, 00-519, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie