KRS 0000220827
NIP5262816171
REGON01584300800000
NazwaHELICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHELICAL POLAND
Data rejestracji 17 lis 2004 (20 lat temu) 17 lis 2004
Data usunięcia 11 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HOŻA, 55, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262816171
data rejestracji 01 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKHELICAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2004-11-17
2012-02-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HELICAL PROPERTIES (RS) LIMITED
Wspólnik
2012-02-01
2019-04-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
KORNELIA KATARZYNA WARDA PONIECKA
Prokurent
2013-12-06
2019-04-11
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
NIGEL MCNAIR SCOTT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-17
2013-12-06
GERALD KAYE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-17
2019-04-11
JONATHAN RICHARD, ELDER TINKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-26
2019-04-11
PETER RHYS EVANS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-26
2013-12-06
TIMOTHY JOHN MURPHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-06
2019-04-11
2004-11-17
2006-01-17
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-17
2010-03-15
SZPITALNA, 8, WARSZAWA, 00-031, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-15
2016-02-12
WSPÓLNA, 35, WARSZAWA, 00-519, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie