KRS 0000634231
NIP6342871356
REGON36524153100000
NazwaPIERWSZA DZIELNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPIERWSZA DZIELNICA
Data rejestracji 26 sie 2016 (8 lat temu) 26 sie 2016
Data usunięcia 11 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 1A, KATOWICE, 40-202, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1520000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342871356
data rejestracji 10 wrz 2016
status Czynny
54102010260000170202812519
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
83102010260000170203906351
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2016-08-26
2019-08-30
20.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.020.000,00 ZŁ
24339695200000
Wspólnik
2019-08-30
2021-03-24
30.400 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.520.000,00 ZŁ
24339695200000
Wspólnik
2021-03-24
2021-06-11
27.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.368.000,00 ZŁ.
12318209800000
Wspólnik
2021-04-07
2021-06-11
3.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.000,00 ZŁ
00350189500000
TOMASZ DOMOGAŁA
Beneficjent
MACIEJ WÓJCIK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
TOMASZ DOMOGAŁA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KONTROLUJE SPÓŁKĘ TDJ S.A., KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ SPÓŁKĘ TDJ EQUITY III SP. Z O.O. KTÓRA KONTROLUJE SPÓŁKĘ PIERWSZA DZIELNICA TDJ SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-26
2021-06-11
2016-08-26
2018-08-31
CENTRUM TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-26
2018-11-30
UL. ARMII KRAJOWEJ, 41, KATOWICE, 40-698, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie