KRS 0000634067
NIP5272777969
REGON36526115000000
NazwaDENERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDENERO
Data rejestracji 26 sie 2016 (8 lat temu) 26 sie 2016
Data usunięcia 02 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA ZBROWSKIEGO, 14, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272777969
data rejestracji 01 lip 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYWspólnik
2016-08-26
2017-05-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
14270791000000
JAKUB KRZYSZTOF CHEŁMIŃSKI
Wspólnik
2017-05-18
2018-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARIAN CHEŁMIŃSKI
Wspólnik
2018-10-30
2018-11-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ RYSZARD AVENARIUS
Wspólnik
2018-11-15
2019-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
OLEH BRIANCHYK
Wspólnik
2019-03-18
2022-06-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH
PREZES ZARZĄDU
2016-08-26
2017-05-18
KRZYSZTOF MARIAN CHEŁMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-18
2018-11-15
ANDRZEJ RYSZARD AVENARIUS
PREZES ZARZĄDU
2018-11-15
2019-03-18
OLEH BRIANCHYK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-18
2022-06-02
2016-08-26
2017-05-18
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2017-05-18
2018-12-21
55A, KOWALA-STĘPOCINA, 26-624, KOWALA-STĘPOCINA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie