KRS 0000633996
NIP5272778147
REGON36526340300000
NazwaDROMADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDROMADO
Data rejestracji 26 sie 2016 (8 lat temu) 26 sie 2016
Data usunięcia 23 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA ZBROWSKIEGO, 14, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272778147
data rejestracji 01 wrz 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYWspólnik
2016-08-26
2017-08-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14270791000000
JAKUB KRZYSZTOF CHEŁMIŃSKI
Wspólnik
2017-08-25
2019-01-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PATRYK BARTŁOMIEJ CHEŁMIŃSKI
Wspólnik
2017-08-25
2019-01-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ADRIAN KRZYSZTOF MARZEC
Wspólnik
2019-01-14
2019-03-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
OLEH BRIANCHYK
Wspólnik
2019-03-06
2022-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADRIAN KRZYSZTOF MARZEC
PREZES ZARZĄDU
2019-01-14
2019-03-06
KRZYSZTOF MARIAN CHEŁMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-25
2019-01-14
OLEH BRIANCHYK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-06
2022-08-23
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH
PREZES ZARZĄDU
2016-08-26
2017-08-25
2016-08-26
2017-08-25
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2017-08-25
2019-01-14
55A, KOWALA, 26-624, KOWALA-STĘPOCINA, POLSKA
2019-01-14
2019-03-06
UL. CZARNOLESKA, 21, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie