KRS 0000495708
NIP9482600653
REGON14712701100000
NazwaAMD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMD PLUS
Data rejestracji 23 sty 2014 (11 lat temu) 23 sty 2014
Data usunięcia 21 mar 2022 21 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA ZBROWSKIEGO, 14, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9482600653
data rejestracji 28 cze 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #80 EDUKACJA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDAMIAN SKOBEL
Beneficjent
DAMIAN SKOBEL
zgłaszający - likwidator
IGOR MATEUSZ DRABIK
Wspólnik
2014-01-23
2017-11-21
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 90 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 4500,00
PATRYK DARIUSZ DRABIK
Wspólnik
2014-01-23
2017-11-21
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 10 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 500,00
DAMIAN JAN SKOBEL
Wspólnik
2017-11-21
2022-03-21
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁOTYCH
DAMIAN JAN SKOBEL
Likwidator
2021-04-12
2022-03-21
DAMIAN SKOBEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PATRYK DARIUSZ DRABIK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-12
2017-11-21
DAMIAN JAN SKOBEL
PREZES ZARZĄDU
2017-11-21
2021-04-12
IGOR MATEUSZ DRABIK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-23
2016-12-12
2014-01-23
2021-04-12
BIURO DETEKTYWISTYCZNE ZENIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-23
2018-10-31
SŁOWACKIEGO, 100, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie