KRS 0000632372
NIP7252146497
REGON36512373100000
NazwaARDENA KI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARDENA KI
Data rejestracji 18 sie 2016 (8 lat temu) 18 sie 2016
Data usunięcia 31 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 80, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8541A SZKOŁY POLICEALNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMONIKA BEATA SKŁADNIK
Wspólnik
2016-08-18
2018-08-29
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
PAWEŁ RAFAŁ SAŁEK
Wspólnik
2016-08-18
2018-08-29
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ
PATRYK DAWID BLADOWSKI
Wspólnik
2018-08-29
2020-01-23
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-08-29
2020-01-23
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
36616430100000
KIRAN KUMAR GOMASA
Wspólnik
2020-01-23
2024-01-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ RAFAŁ SAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-26
2018-08-29
SYLWIA STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2018-08-29
2020-01-23
GRZEGORZ MACIEJ ZACH
PREZES ZARZĄDU
2016-08-18
2018-02-26
KIRAN KUMAR GOMASA
PREZES ZARZĄDU
2020-01-23
2024-01-31
2016-08-18
2020-01-23
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie