KRS 0000423174
NIP6762457161
REGON12259908600000
NazwaBGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBGK
Data rejestracji 13 cze 2012 (12 lat temu) 13 cze 2012
Data usunięcia 25 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 80, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BGK@7LOGISTIC.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAROL SZYMON GACEK
Wspólnik
2012-06-13
2015-02-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BARTOSZ GACEK
Wspólnik
2012-06-13
2015-02-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA MOŁCZAN
Wspólnik
2015-02-18
2016-03-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ANDREY KRAPOTKIN
Wspólnik
2015-02-18
2016-03-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
BEATA RÓŻOWICZ
Wspólnik
2015-02-18
2016-03-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
EDGAR JANIS ROKICKI
Wspólnik
2016-03-16
2019-02-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
ADAM KRZYSZTOF JĘDRASZCZYK
Prokurent
2015-02-18
2016-03-16
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAROL SZYMON GACEK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-13
2015-02-18
MAŁGORZATA MOŁCZAN
PREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2016-03-16
EDGAR JANIS ROKICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-16
2019-02-25
2012-06-13
2015-02-18
ŚW. FILIPA, 23, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie