KRS 0000632222
NIP7252146095
REGON36516492500000
NazwaZUMAR BD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZUMAR BD
Data rejestracji 16 sie 2016 (8 lat temu) 16 sie 2016
Data usunięcia 31 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 40, ŁÓDŹ, 90-135, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7252146095
data rejestracji 25 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8541A SZKOŁY POLICEALNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPAWEŁ RAFAŁ SAŁEK
Wspólnik
2016-08-16
2018-08-24
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
PATRYK DAWID BLADOWSKI
Wspólnik
2018-08-24
2020-04-07
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-08-24
2020-04-07
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
36616430100000
NARSA GOUD GOOPANPALLY
Wspólnik
2020-04-07
2023-10-31
POSIADA 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 ZŁ
MONIKA BEATA SKŁADNIK
Wspólnik
2016-08-16
2018-08-24
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ MACIEJ ZACH
PREZES ZARZĄDU
2016-08-16
2018-02-20
PAWEŁ RAFAŁ SAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-20
2018-06-11
SYLWIA STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2018-06-11
2020-04-07
NARSA GOUD GOOPANPALLY
PREZES ZARZĄDU
2020-04-07
2023-10-31
2016-08-16
2020-04-07
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
1013-SEE.711.1561.2022.PR
2022-06-24
2022-07-01
18444.52 PLN
I/316/ZD/000019/17
Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie