KRS 0000622125
NIP7831743121
REGON36465412000000
NazwaPREBET - AT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WŁAŚNIAK, DOKURNO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPREBET - AT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WŁAŚNIAK, DOKURNO I WSPÓLNICY
Data rejestracji 08 cze 2016 (8 lat temu) 08 cze 2016
Data usunięcia 29 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@AT-INWEST.PL
Dane podatkowe
NIP 7831743121
data rejestracji 01 lip 2016
status Czynny
24102040270000130214032744
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIEWspólnik
2016-06-08
2021-07-06
36058929300000
WIESŁAW KAZIMIERZ JAŚKOWIAK
Wspólnik
2016-06-08
2021-07-06
ADAM TADEUSZ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2016-06-08
2021-07-06
WIESŁAW KAZIMIERZ JAŚKOWIAK
Wspólnik
2021-07-06
2022-09-29
TOMASZ JACEK DOKURNO
Wspólnik
2021-07-06
2022-09-29
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Wspólnik
2021-07-06
2022-09-29
ADAM TADEUSZ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2021-07-06
2022-09-29
ADAM TADEUSZ MACIEJEWSKI
Beneficjent
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Beneficjent
ADAM TADEUSZ MACIEJEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
WIESŁAW KAZIMIERZ JAŚKOWIAK
Beneficjent
TOMASZ JACEK DOKURNO
Beneficjent
ADAM TADEUSZ MACIEJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: AT INWEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000524593), KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, A NADTO JEST PREZESEM ZARZĄDU WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI.
WIESŁAW KAZIMIERZ JAŚKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ JACEK DOKURNO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ DOKURNO POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: AT INWEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000524593), KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, A NADTO JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZ ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK ORAZ KOMPLEMENTARIUSZ TOMASZ JACEK DOKURNO SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-08
2021-07-06
30283287600000
TOMASZ JACEK DOKURNO
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-06
2022-09-29
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-06
2022-09-29
2016-06-08
2021-07-06
PREBET - AT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie