KRS 0000537284
NIP7811905112
REGON36058929300000
NazwaAT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WŁAŚNIAK, DOKURNO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WŁAŚNIAK, DOKURNO I WSPÓLNICY
Data rejestracji 02 sty 2015 (10 lat temu) 02 sty 2015
Data usunięcia 09 mar 2022 09 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7811905112
data rejestracji 12 lut 2015
status Czynny
11904310702070006739690001
BS9043 Oddział w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA
97904310702070006739690005
BS9043 Oddział w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA
27904310702070006739690004
BS9043 Oddział w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA
46102015050000070201643899
PKO Oddział 1 w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 39 88-100 inowrocławski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
zgłaszający - członek zarządu
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Beneficjent
TOMASZ JACEK DOKURNO
Beneficjent
TOMASZ JACEK DOKURNO
Wspólnik
2015-01-02
2021-07-08
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Wspólnik
2015-01-02
2021-07-08
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Wspólnik
2021-07-08
2022-03-09
TOMASZ JACEK DOKURNO
Wspólnik
2021-07-08
2022-03-09
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK ALEKSANDER WŁAŚNIAK POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: AT INWEST SP. Z O.O. (KRS: 0000524593), A KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. ALEKSANDER WŁAŚNIAK JEST RÓWNIEŻ PREZESEM ZARZĄDU WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI
TOMASZ JACEK DOKURNO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK TOMASZ DOKURNO POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: AT INWEST SP. Z O.O. (KRS: 0000524593), KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. TOMASZ DOKURNO JEST RÓWNIEŻ CZŁONKIEM ZARZĄDU WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
TOMASZ JACEK DOKURNO
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-08
2022-03-09
ALEKSANDER WŁADYSŁAW WŁAŚNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-08
2022-03-09
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-02
2021-07-08
30283287600000
2015-01-02
2021-07-08
AT INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-01-02
2015-10-05
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
2015-10-05
2015-10-21
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie