KRS 0000620509
NIP9552395828
REGON36456691700000
NazwaFUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-EDUKACJA-NAUKA W SZCZECINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-EDUKACJA-NAUKA W SZCZECINIE
Data rejestracji 27 maj 2016 (8 lat temu) 27 maj 2016
Data usunięcia 30 mar 2023 30 mar 2023
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. SEBASTIANA KLONOWICA, 14, SZCZECIN, 71-244, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8542B SZKOŁY WYŻSZEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMISŁAWOMIR WAWRZYNIEC SNASTIN
Likwidator
2022-11-24
2023-03-30
GRZEGORZ PAWEŁ SKORNY
Likwidator
2022-11-24
2023-03-30
SŁAWOMIR WAWRZYNIEC SNASTIN
Beneficjent
GRZEGORZ PAWEŁ SKORNY
Beneficjent
SŁAWOMIR WAWRZYNIEC SNASTIN
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ PAWEŁ SKORNY
zgłaszający - członek zarządu
SŁAWOMIR WAWRZYNIEC SNASTIN
Beneficjent
FUNDATOR
GRZEGORZ PAWEŁ SKORNY
Beneficjent
FUNDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO FUNDACJI, W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZBYCIA LUB NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ FUNDACJĘ, UDZIELENIA PORĘCZENIA W TYM PORĘCZENIA WEKSLOWEGO, JAK RÓWNIEŻ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PODJĘCIA DECYZJI O LIKWIDACJI FUNDACJI CZY DECYZJI O POŁĄCZENIU FUNDACJI Z INNĄ FUNDACJĄ, FUNDACJĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ PAWEŁ SKORNY
PREZES ZARZĄDU
2016-05-27
2022-11-24
SŁAWOMIR WAWRZYNIEC SNASTIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-27
2022-11-24
2016-05-27
2022-11-24
FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-EDUKACJA-NAUKA W SZCZECINIE
2016-05-27
2017-07-04
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 21E, SZCZECIN, 70-100, SZCZECIN, POLSKA
Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym
709 125,00 zł
602 756,25 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
8.7. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Europejski Fundusz Społeczny
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie