KRS 0000176724
REGON81186835700000
NazwaTECHNIKA SAMOCHODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTECHNIKA SAMOCHODOWA
Data rejestracji 17 paź 2003 (21 lat temu) 17 paź 2003
Data usunięcia 06 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLONOWICA, 14, SZCZECIN, 71-244, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#8022B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE #8030B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJÓZEF JAN FRĄŚ
Wspólnik
2003-10-17
2005-01-06
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-10-17
2005-01-06
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 ZŁOTYCH (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
81050826600000
JAN MICHAŁ PURCZYŃSKI
Wspólnik
2003-10-17
2005-01-06
22 (DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁU O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100 ZŁOTYCH (JEDEN TYSIĄC STO ZŁOTYCH)
GRZEGORZ PAWEŁ SKORNY
Likwidator
2004-02-13
2005-01-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĘ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE
JÓZEF JAN FRĄŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-17
2004-02-13
2003-10-17
2004-02-13
"TECHNIKA SAMOCHODOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie