KRS 0000033346
NIP8520506402
REGON81050826600000
NazwaFUNDACJA POMOCY I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W SZCZECINIE
Krótka nazwaPOMOCY I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W SZCZECINIE
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 27 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KLONOWICA, 14, SZCZECIN, 71-244, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #8022 SZKOLNICTWO ZAWODOWE I TECHNICZNE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHRYSZARD LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2004-03-19
BARBARA MARIA MICHAŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2015-05-14
GRZEGORZ JÓZEF SZYJKA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-14
2017-05-27
HENRYK JASIAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2010-05-27
RYSZARD WASIUTA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-19
2017-05-27
RYSZARD LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-27
2017-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
GRZEGORZ PAWEŁ SKORNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-20
2008-03-21
SŁAWOMIR WAWRZYNIEC SNASTIN
VICE PREZES ZARZĄDU
2005-05-10
2008-03-21
SŁAWOMIR WAWRZYNIEC SNASTIN
PREZES ZARZĄDU
2008-03-21
2017-05-27
SŁAWOMIR WAWRZYNIEC SNASTIN
PREZES ZARZĄDU
2001-08-20
2004-03-19
DANUTA BRONISŁAWA ŻUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-20
2005-05-10
ZENON WOJTAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-20
2008-03-21
RYSZARD KAZIMIERZ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-19
2008-03-21
2001-08-20
2017-05-27
FUNDACJA
2001-08-20
2017-05-27
FUNDACJA POMOCY I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W SZCZECINIE
2001-08-20
2017-05-27
KLONOWICA, 14, SZCZECIN, 71-244, SZCZECIN, POLSKA
2001-08-20
2017-05-27
5020A - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2001-08-20
2017-05-27
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2001-08-20
2017-05-27
5020B - POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI
2001-08-20
2017-05-27
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-08-20
2017-05-27
7412Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2001-08-20
2017-05-27
8022 - SZKOLNICTWO ŚREDNIE ZAWODOWE
2001-08-20
2017-05-27
552 - POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2001-08-20
2017-05-27
20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2001-08-20
2017-05-27
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2001-08-20
2017-05-27
7110Z - WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie