KRS 0000615565
NIP8133720631
REGON36431566400000
NazwaAP4 AGRARIN SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAP4 AGRARIN SPV
Data rejestracji 28 kwi 2016 (8 lat temu) 28 kwi 2016
Data usunięcia 27 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JACENTEGO GAŁĘZOWSKIEGO, 6, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2016-04-28
2024-05-27
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ
36429407000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROBERT KRZYSZTOF FRĄC
PREZES ZARZĄDU
2016-04-28
2019-12-19
MARIUSZ PODLASEK
PREZES ZARZĄDU
2021-04-16
2024-05-27
2016-04-28
2024-05-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-28
2024-05-27
AP4 AGRARIN SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-28
2024-05-27
UL. JACENTEGO GAŁĘZOWSKIEGO, 6, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
2016-04-28
2024-05-27
0129Z - UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH
2016-04-28
2024-05-27
02 - LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2016-04-28
2024-05-27
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-04-28
2024-05-27
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2016-04-28
2024-05-27
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-04-28
2024-05-27
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-04-28
2024-05-27
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2016-04-28
2024-05-27
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-04-28
2024-05-27
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2016-04-28
2024-05-27
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Kms 36/23
2024-04-20
2024-06-05
2036.08 PLN
17497/21/609
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Damian Król Kancelaria Komornicza nr VIII w Rzeszowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie