KRS 0000489114
NIP8133682132
REGON18104602000000
NazwaARTHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARTHON
Data rejestracji 03 gru 2013 (11 lat temu) 03 gru 2013
Data usunięcia 26 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ARMII KRAJOWEJ, 4A, RZESZÓW, 35-307, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWARAFAŁ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2013-12-03
2014-06-27
98 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 4900,00
Wspólnik
2014-06-27
2023-10-26
2098 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.900 ZŁ
12306829600000
Wspólnik
2014-10-03
2023-10-26
10000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ
12159419300000
Wspólnik
2014-10-03
2023-10-26
8000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ
18106512800000
ROBERT KRZYSZTOF FRĄC
Prokurent
2014-10-03
2018-10-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB C) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB D) PROKURENT SAMODZIELNIE.
MAGDALENA WIŚNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-03
2014-06-27
SŁAWOMIR ANDRZEJ DROHOBYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-03
2016-02-17
SŁAWOMIR ANDRZEJ DROHOBYCKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-17
2023-10-26
ZDZISŁAW TURCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-03
2016-02-17
ANDRZEJ KUTRZUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-03
2019-02-01
2013-12-03
2014-10-03
VISAVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-03
2014-06-27
HERBOWA, 191, RZESZÓW, 35-317, RZESZÓW, POLSKA
2014-06-27
2014-10-03
HERBOWA, 187, RZESZÓW, 35-317, RZESZÓW, POLSKA
2014-10-03
2016-02-17
ALEJA TADEUSZA REJTANA, 20, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie