KRS 0000611973
NIP8133719823
REGON36358281900000
NazwaMOJ.EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOJ.EXPERT
Data rejestracji 12 kwi 2016 (8 lat temu) 12 kwi 2016
Data usunięcia 04 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JACENTEGO GAŁĘZOWSKIEGO, 6, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJACEK ANDRZEJ NAMYSŁO
Wspólnik
2016-04-12
2022-04-04
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ
JERZY PIOTR NAMYSŁO
Wspólnik
2016-04-12
2022-04-04
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ
Wspólnik
2016-04-12
2022-04-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
18106530600000
TUERIUM CAPITAL LTD
Wspólnik
2016-04-12
2022-04-04
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 ZŁ
Wspólnik
2016-04-12
2022-04-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
36341199200000
ANDRZEJ KUTRZUBA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-12
2022-04-04
JERZY PIOTR NAMYSŁO
Członek Organu Nadzoru
2016-04-12
2022-04-04
ROBERT KRZYSZTOF FRĄC
Członek Organu Nadzoru
2016-04-12
2022-04-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZENIE.
JACEK ANDRZEJ NAMYSŁO
PREZES ZARZĄDU
2016-04-12
2022-04-04
PIOTR ANDRZEJ CHOLEWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-12
2022-04-04
2016-04-12
2022-04-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-12
2022-04-04
MOJ.EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-12
2022-04-04
UL. JACENTEGO GAŁĘZOWSKIEGO, 6, RZESZÓW, 35-074, RZESZÓW, POLSKA
2016-04-12
2022-04-04
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2016-04-12
2022-04-04
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2016-04-12
2022-04-04
61 - TELEKOMUNIKACJA
2016-04-12
2022-04-04
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2016-04-12
2022-04-04
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2016-04-12
2022-04-04
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2016-04-12
2022-04-04
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-04-12
2022-04-04
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-04-12
2022-04-04
85 - EDUKACJA
2016-04-12
2022-04-04
95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie