KRS 0000605227
NIP5842747618
REGON36387374100000
NazwaAKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA
Data rejestracji 02 mar 2016 (9 lat temu) 02 mar 2016
Data usunięcia 11 mar 2022 11 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAPRÓW, 3A, GDAŃSK, 80-316, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842747618
data rejestracji 07 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEJOANNA DANUTA SOBOLEWSKA
Wspólnik
2016-03-02
2022-03-11
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 PLN
KRZYSZTOF ROBERT SOBOLEWSKI
Wspólnik
2016-03-02
2022-03-11
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 PLN
JOANNA DANUTA SOBOLEWSKA
Likwidator
2018-10-30
2022-03-11
JOANNA DANUTA SOBOLEWSKA
Beneficjent
JOANNA DANUTA SOBOLEWSKA
reprezentant
KRZYSZTOF ROBERT SOBOLEWSKI
Prokurent
2016-03-30
2022-03-11
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA DANUTA SOBOLEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z MNIEJ NIŻ TRZECH CZŁONKÓW, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JOANNA DANUTA SOBOLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2018-10-30
2016-03-02
2018-10-30
AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie