KRS 0000297305
NIP5871649628
REGON22055311900000
NazwaMIERZEJA HELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIERZEJA HELSKA
Data rejestracji 17 sty 2008 (17 lat temu) 17 sty 2008
Data usunięcia 24 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAPERSKA, 14, CHAŁUPY, 84-120, WŁADYSŁAWOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5871649628
data rejestracji 01 mar 2008
status Czynny
12102018110000040203045960
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
14249000050000465077379620
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
23144010260000000013596875
PKO Oddział 17 w Gdyni
ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia POLSKA
42249000050000460013719835
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
57144010260000000007477988
PKO Oddział 17 w Gdyni
ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia POLSKA
71249000050000453080224594
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMZYGMUNT JAN SKOCZKE
Beneficjent
KRZYSZTOF ROBERT SOBOLEWSKI
Beneficjent
RYSZARD JAN KORCZAK
Beneficjent
AGNIESZKA EWA ŁUCZAK
reprezentant
SYLWIA AGNIESZKA KLONOWSKA
reprezentant
KRZYSZTOF ROBERT SOBOLEWSKI
reprezentant
RYSZARD JAN KORCZAK
Wspólnik
2008-01-17
2011-10-24
7412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 370.600,00 ZŁ
ARKADIUSZ MACIEJ KRÓLAS
Wspólnik
2008-01-17
2009-10-23
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750,00 ZŁ
ROBERT TADEUSZ KUSCH
Wspólnik
2008-01-17
2010-08-26
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF ROBERT SOBOLEWSKI
Wspólnik
2008-01-17
2011-10-24
2233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.650,00 ZŁ
ZYGMUNT JAN SKOCZKE
Wspólnik
2008-01-17
2011-10-24
2233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.650,00 ZŁ
ZYGMUNT JAN SKOCZKE
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF ROBERT SOBOLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RYSZARD JAN KORCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF ROBERT SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-17
2011-10-24
2008-01-17
2011-10-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-17
2011-10-24
MIERZEJA HELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-17
2011-10-24
KAPERSKA, 14, CHAŁUPY, 84-120, WŁADYSŁAWOWO, POLSKA
2008-01-17
2011-10-24
45 - BUDOWNICTWO
2008-01-17
2011-10-24
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie