KRS 0000604497
NIP6991957480
REGON36384912200000
NazwaFUNDACJA KAMPUS W RAWICZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAMPUS W RAWICZU
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Data usunięcia 23 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO, 6, RAWICZ, 63-900, RAWICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5590 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5621 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8710 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8899 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (PROWADZONA W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ORAZ ROZWOJU BIEDNYCH, STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SŁUŻĄCA ICH REHABILITACJI POPRZEZ PODEJMOWANIE RÓŻNORODNYCH INICJATYW, WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNĄ, EDUKACYJNĄ I WYDAWNICZĄ I TWORZENIE JEDNOSTEK DLA REALIZACJI TYCH CELÓW) #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5819 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWIESŁAW KIZIAK
Likwidator
2020-06-16
2020-09-23
ZDZISŁAW MAĆKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
2020-09-23
DARIUSZ LORYCH
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
2020-09-23
HIERONIM NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
2020-09-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI ZARÓWNO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU FUNDACJI SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI, B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W POZOSTAŁYCH SPRAWACH FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
WIESŁAW KIZIAK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2016-03-01
2020-06-16
2016-03-01
2020-06-16
FUNDACJA KAMPUS W RAWICZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie