KRS 0000600342
NIP8522618654
REGON36366603100000
NazwaLFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLFE POLAND
Data rejestracji 04 lut 2016 (9 lat temu) 04 lut 2016
Data usunięcia 09 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OKRĘTOWA, 2, BARLINEK, 74-320, BARLINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522618654
data rejestracji 01 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHBARTOSZ PAWEŁ DĄBROWSKI
Wspólnik
2016-02-04
2016-08-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ZBIGNIEW PIOTR OLECH
Wspólnik
2016-02-04
2016-08-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SIMEC INVESTMENTS 27 PTE. LTD.
Wspólnik
2016-08-11
2021-09-09
100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ.
MARIUSZ DANIEL MOMOT
Prokurent
2016-04-15
2019-12-03
PROKURA SAMOISTNA
SANJEEV GUPTA
Likwidator
2019-12-03
2021-09-09
1971-09-27
PARDUMAN KUMAR GUPTA
Beneficjent
1943-05-04
SANJEEV GUPTA
reprezentant
1971-09-27
PARDUMAN KUMAR GUPTA
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SIMEC INVESTMENTS 27 PTE. LTD KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
BARTOSZ PAWEŁ DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-04
2016-04-15
SANJEEV GUPTA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-15
2019-12-03
1971-09-27
2016-02-04
2019-12-03
LFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-04
2016-08-11
UL. GABRIELA NARUTOWICZA, 12, SZCZECIN, 70-240, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie