KRS 0000583515
NIP6762449598
REGON12242191600000
NazwaKOI KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOI KRAKÓW
Data rejestracji 02 lis 2015 (9 lat temu) 02 lis 2015
Data usunięcia 23 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. GERTRUDY, 7, KRAKÓW, 31-046, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762449598
data rejestracji 21 paź 2011
status Czynny
04249000050000451012656347
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
12249000050000460066464416
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAMARIA DOROTA SZUMILAS
Wspólnik
2015-11-02
2016-05-17
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00ZŁ
PAULA KATARZYNA KĘPKA
Wspólnik
2015-11-02
2015-12-11
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
ROBERT KĘPKA
Wspólnik
2015-12-11
2018-05-23
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MACIEJ ROBERT KĘPKA
Wspólnik
2016-05-17
2018-05-23
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PAULA KATARZYNA CZEKAJ
Beneficjent
MACIEJ ROBERT KĘPKA
Beneficjent
ROBERT ANDRZEJ KĘPKA
reprezentant
PAULA KATARZYNA CZEKAJ
Beneficjent
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA - KOI SUSHI SP. Z O.O. (KRS 0000705416)
MACIEJ ROBERT KĘPKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA - KOI SUSHI SP. Z O.O. (KRS 0000705416)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ROBERT KĘPKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-02
2018-05-23
2015-11-02
2015-12-11
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 21, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie