KRS 0000462204
NIP6342818072
REGON24326754500000
NazwaROI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaROI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 maj 2013 (11 lat temu) 17 maj 2013
Data usunięcia 01 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MICKIEWICZA, 21, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342818072
data rejestracji 01 cze 2013
status Czynny
28114010780000407171001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHMACIEJ ROBERT KĘPKA
Beneficjent
MACIEJ ROBERT KĘPKA
zgłaszający - członek zarządu
BARTOSZ PATRYK GŁOWACKI
Beneficjent
MONIKA KRYSTYNA ŻUREK
Wspólnik
2013-05-17
2014-04-24
ROBERT ANDRZEJ KĘPKA
Wspólnik
2013-05-17
2018-07-05
IRENEUSZ MIECZYSŁAW GŁOWACKI
Wspólnik
2013-05-17
2018-07-05
Wspólnik
2018-07-05
2022-06-01
36403245200000
MACIEJ ROBERT KĘPKA
Wspólnik
2018-07-05
2022-06-01
BARTOSZ PATRYK GŁOWACKI
Wspólnik
2018-07-05
2022-06-01
IRENEUSZ MIECZYSŁAW GŁOWACKI
Prokurent
2018-07-05
2022-06-01
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT ANDRZEJ KĘPKA
Prokurent
2018-07-05
2022-06-01
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ ROBERT KĘPKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTOSZ PATRYK GŁOWACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ROI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. SPOSÓB REPREZENTACJI ROI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST NASTĘPUJĄCY: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNIE ZARZĄD SPÓŁKI ROI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST NASTĘPUJĄCY: MACIEJ KĘPKA (CZŁONEK ZARZĄDU), BARTOSZ GŁOWACKI (CZŁONEK ZARZĄDU).
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-17
2018-07-05
24288766500000
Członek Organu Reprezentacji
2018-07-05
2022-06-01
36403245200000
2013-05-17
2018-07-05
MIR RI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie