KRS 0000482669
NIP6272736474
REGON24340162400000
NazwaJJ JARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaJJ JARCZYK
Data rejestracji 24 paź 2013 (11 lat temu) 24 paź 2013
Data usunięcia 20 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GAŁECZKI, 30, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT ANDRZEJ KĘPKA
Wspólnik
2013-10-24
2014-09-05
JACEK KRZYSZTOF JARCZYK
Wspólnik
2013-10-24
2016-12-20
Wspólnik
2014-09-05
2016-12-20
24342246000000
Wspólnik
2015-02-18
2016-12-20
24293361000000
Wspólnik
2015-02-18
2016-12-20
27832894300000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W SKŁAD ZARZĄDU WSPÓLNIKA "NASZE CENTRUM BELG" SP. Z O.O. WCHODZĄ: SYLWIA MARIOLA OTAWA - PREZES ZARZĄDU, MARIANNA ANNA JARCZYK - WICEPREZES ZARZĄDU, JACEK KRZYSZTOF JARCZYK - WICEPREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA "NASZE CENTRUM BELG" SP. Z O.O. JEST NASTĘPUJĄCY: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ LUB PRAW O WARTOŚCI DO KWOTY 150.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ LUB PRAW O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 150.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE.
ROBERT ANDRZEJ KĘPKA
Członek Organu Reprezentacji
2013-10-24
2014-09-05
JACEK KRZYSZTOF JARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2013-10-24
2016-12-20
Członek Organu Reprezentacji
2014-09-05
2016-12-20
24342246000000
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-18
2016-12-20
24293361000000
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-18
2016-12-20
27832894300000
2013-10-24
2014-09-05
KJ KĘPKA JARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie