KRS 0000579695
NIP7282804261
REGON36274609300000
NazwaP.H.U "ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaP.H.U "ART"
Data rejestracji 15 paź 2015 (9 lat temu) 15 paź 2015
Data usunięcia 06 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEKSANDRA PUSZKINA, 82, ŁÓDŹ, 92-516, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SPOLKA@PHUART.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2344Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR MARCIN LEWANDOWICZ
Wspólnik
2015-10-15
2020-05-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
JOLANTA KATARZYNA KRAWCZYK
Wspólnik
2015-10-15
2020-05-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
TERESA HELENA RATAJCZYK
Wspólnik
2015-10-15
2020-05-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
BARBARA MARIA LEWANDOWICZ
Wspólnik
2015-10-15
2020-05-06
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁ
BARBARA MARIA LEWANDOWICZ
Likwidator
2019-06-27
2020-05-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PIOTR MARCIN LEWANDOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-10-15
2019-06-27
JOLANTA KATARZYNA KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-15
2019-06-27
TERESA HELENA RATAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-15
2019-06-27
2015-10-15
2019-06-27
P.H.U "ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie