KRS 0000429923
NIP9471981344
REGON10145238500000
NazwaYHF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaYHF POLAND
Data rejestracji 14 sie 2012 (12 lat temu) 14 sie 2012
Data usunięcia 30 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEKSANDRA PUSZKINA, 82, ŁÓDŹ, 92-516, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWESOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
reprezentant
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Beneficjent
TOMASZ ZBIGNIEW GRZELAK
Wspólnik
2012-08-14
2015-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Wspólnik
2013-06-19
2014-05-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2014-05-20
2021-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
10136390200000
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Wspólnik
2015-02-19
2021-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Likwidator
2021-05-04
2021-11-30
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BIZCOM EUROPE SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE YHF POLAND SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ , SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU . W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ , SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ ZBIGNIEW GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-14
2013-10-07
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-07
2021-05-04
TOMASZ ZBIGNIEW GRZELAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-07
2015-02-19
2012-08-14
2013-06-19
"HATRANS LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-19
2013-10-07
CHENGDU HATRANS YHF INTERMODAL LOGISTICS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-07
2021-05-04
YHF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-14
2013-10-07
TRAKTOROWA, 196, ŁÓDŹ, 91-218, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-10-07
2020-03-10
TECHNICZNA, 7, ŁÓDŹ, 92-518, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie