KRS 0000408804
NIP1050001580
REGON10134903200000
NazwaTECHNICZNA BUSINESS SOLUTION PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTECHNICZNA BUSINESS SOLUTION PROVIDER
Data rejestracji 20 sty 2012 (13 lat temu) 20 sty 2012
Data usunięcia 30 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEKSANDRA PUSZKINA, 82, ŁÓDŹ, 92-516, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1050001580
data rejestracji 01 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6491Z LEASING FINANSOWY #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCISOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Beneficjent
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
reprezentant
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Wspólnik
2012-01-20
2014-05-13
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
TOMASZ ZBIGNIEW GRZELAK
Wspólnik
2013-09-10
2015-02-18
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-05-13
2021-12-30
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
10136390200000
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Wspólnik
2015-02-18
2021-12-30
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Likwidator
2021-05-11
2021-12-30
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BIZCOM EUROPE SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W TECHNICZNA BUSINESS SOLUTION PROVIDER SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SOFIANE SAMIR MOURAD RACHEDI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-20
2021-05-11
TOMASZ ZBIGNIEW GRZELAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-10
2015-02-18
2012-01-20
2013-09-10
BIZCOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-10
2015-09-15
YHF LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-15
2021-05-11
TECHNICZNA BUSINESS SOLUTION PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-20
2020-01-22
TECHNICZNA, 7, ŁÓDŹ, 92-518, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie