KRS 0000578513
NIP8871812567
REGON36266921100000
NazwaBROKER CONDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIADACJI
Krótka nazwaBROKER CONDITOR W LIKWIADACJI
Data rejestracji 02 paź 2015 (9 lat temu) 02 paź 2015
Data usunięcia 19 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEGNICKA, 1, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANNA MARIA MARSZAŁEK
Beneficjent
ANNA MARIA MARSZAŁEK
reprezentant
JAKUB SZCZEPANIAK
Wspólnik
2018-10-15
2019-09-05
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00ZŁ. (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA MARSZAŁEK
Wspólnik
2019-09-05
2023-05-19
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2015-10-02
2018-10-15
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 15.000,00ZŁ. (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02128069300000
ANNA MARIA MARSZAŁEK
Likwidator
2020-05-18
2023-05-19
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-02
2018-10-15
ZOFIA JADWIGA SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-02
2018-10-15
AGNIESZKA EWA JABŁOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-02
2018-10-15
ANNA MARIA MARSZAŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAKUB SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-02
2019-09-05
ANNA MARSZAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2019-09-05
2020-05-18
KONRAD KRAKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-13
2018-01-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-13
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4451.42 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 824.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 824.5 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 119000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 12313.34 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 10856 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 99457.58 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 653.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -9967.03 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10620.52 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 653.49 |
B. Aktywa obrotowe | 653.49 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
2015-10-02
2020-05-18
BROKER CONDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie