KRS 0000358231
NIP8831838460
REGON02128069300000
Nazwa"MULTIAGENCJA CONDITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIAGENCJA CONDITOR
Data rejestracji 09 cze 2010 (14 lat temu) 09 cze 2010
Data usunięcia 18 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEGNICKA, 1, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEIRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
Wspólnik
2021-06-30
2023-01-18
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZOFIA JADWIGA SZCZEPANIAK
Wspólnik
2010-06-09
2021-06-11
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
Wspólnik
2010-06-09
2021-06-30
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2018-03-05
2019-11-15
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
02121977100000
Wspólnik
2019-11-15
2023-01-18
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
02121977100000
JAKUB SZCZEPANIAK
Wspólnik
2021-06-11
2023-01-18
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
Beneficjent
JAKUB SZCZEPANIAK
Beneficjent
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
reprezentant
JAKUB SZCZEPANIAK
reprezentant
IRENEUSZ SZCZEPANIAK
Prokurent
2019-02-19
2020-04-28
PROKURA ŁĄCZNA
ESTERA JOANNA KRAKOWIAK
Prokurent
2020-05-20
2023-01-18
PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAULINA SZCZEPANIAK
Prokurent
2020-04-28
2023-01-18
PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
AGNIESZKA EWA JABŁOŃSKA
Prokurent
2019-02-19
2023-01-18
PROKURA ŁĄCZNA
JOANNA SYLWIA SZCZEPANIAK
Prokurent
2021-02-25
2023-01-18
PROKURA ŁĄCZNA -DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
JAKUB SZCZEPANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. 2. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ PROKURY ŁĄCZNEJ, WÓWCZAS DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZOFIA JADWIGA SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-09
2020-04-28
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-09
2020-04-28
JAKUB SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-28
2023-01-18
IRENEUSZ MACIEJ SZCZEPANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-28
2023-01-18
2010-06-09
2018-03-05
CZESKA, 37, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie