KRS 0000578195
NIP7952534126
REGON36265182000000
NazwaENERGIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGIA PLUS
Data rejestracji 05 paź 2015 (9 lat temu) 05 paź 2015
Data usunięcia 21 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAJETANA KOŹMIANA, 11, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJNATALIA RADZIWIŁOWA
Prokurent
2015-10-05
2021-01-21
PROKURA ODDZIELNA
VALERII KSENDZIUK
Wspólnik
2015-10-05
2021-01-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
OLEKSANDR CHYKRYHIN
Wspólnik
2015-10-05
2021-01-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
NINA CHYKRYHINA
Wspólnik
2015-10-05
2021-01-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLEKSANDR CHYKRYHIN
PREZES ZARZĄDU
2015-10-05
2021-01-21
NINA CHYKRYHINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-05
2021-01-21
VALERII KSENDZIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-05
2021-01-21
IULIIA LEPIKH
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-05
2021-01-21
TETIANA SIMILIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-05
2021-01-21
2015-10-05
2021-01-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-05
2021-01-21
ENERGIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-05
2021-01-21
UL. KAJETANA KOŹMIANA, 11, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
2015-10-05
2021-01-21
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie