KRS 0000494522
NIP7952528580
REGON18106647000000
NazwaINSTYTUT TECHNOLOGII MORSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTYTUT TECHNOLOGII MORSKICH
Data rejestracji 16 sty 2014 (11 lat temu) 16 sty 2014
Data usunięcia 04 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 4, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 180000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKLAVDIYA SOKOLETSKA
Wspólnik
2014-01-16
2019-09-04
36 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 36000,00 ZŁ
NATALIA RADZIWIŁOWA
Wspólnik
2014-01-16
2019-09-04
36 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 36000,00 ZŁ
MYKHAYLO BASHMAKOV
Wspólnik
2014-01-16
2019-09-04
36 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 36000,00 ZŁ
ANNA ZINCHENKO
Wspólnik
2014-01-16
2019-09-04
36 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 36000,00 ZŁ
YANA SHUSTINSKA
Wspólnik
2014-01-16
2019-09-04
36 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 36000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. ZARÓWNO PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM JAK I WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST TYLKO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE POWOŁYWAĆ PROKURENTÓW I PEŁNOMOCNIKÓW OKREŚLAJĄC ZAKRES ICH UMOCOWANIA.
HALYNA PLESOVSKYKH
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-16
2019-09-04
MYKHAYLO BASHMAKOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-16
2019-09-04
ANNA ZINCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-16
2019-09-04
KLAVDIYA SOKOLETSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-16
2019-09-04
YANA SHUSTINSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-16
2019-09-04
2014-01-16
2015-03-27
KOŹMIANA, 11, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie