KRS 0000623061
NIP7952537248
REGON36469814500000
NazwaSHAN EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSHAN EDUCATION
Data rejestracji 14 cze 2016 (8 lat temu) 14 cze 2016
Data usunięcia 09 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAJETANA KOŹMIANA, 11, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.VIKTORIIA SHAN
Wspólnik
2016-06-14
2024-02-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
NEVROZ SHAN
Wspólnik
2016-06-14
2024-02-09
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VIKTORIIA SHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-14
2024-02-09
VALERII KSENDZIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-14
2024-02-09
NEVROZ SHAN
PREZES ZARZĄDU
2016-06-14
2024-02-09
2016-06-14
2024-02-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-06-14
2024-02-09
SHAN EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-06-14
2024-02-09
UL. KAJETANA KOŹMIANA, 11, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
2016-06-14
2024-02-09
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie