KRS 0000578030
NIP5223039622
REGON36262080200000
NazwaFOODECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOODECO
Data rejestracji 29 wrz 2015 (9 lat temu) 29 wrz 2015
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOŁUKASZ MICHAŁ WIECZOREK
Wspólnik
2015-09-29
2016-07-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH LUDWIK MICHALSKI
Wspólnik
2016-07-19
2021-04-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ MICHAŁ WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-29
2016-07-19
WOJCIECH LUDWIK MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-19
2021-04-21
2015-09-29
2019-06-04
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie