KRS 0000630862
NIP7010601762
REGON36509922800000
NazwaQUANTUM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQUANTUM CARGO
Data rejestracji 03 sie 2016 (8 lat temu) 03 sie 2016
Data usunięcia 06 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@QUANTUM-CARGO.COM
Dane podatkowe
NIP 7010601762
data rejestracji 12 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWDAWID WALDEMAR WALSKI
Wspólnik
2016-08-03
2022-06-06
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000,00 ZŁOTYCH
ŻANETA WALSKA
Wspólnik
2016-08-03
2018-08-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ MICHAŁ WIECZOREK
Wspólnik
2018-08-03
2022-06-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DAWID WALDEMAR WALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-03
2022-06-06
2016-08-03
2022-06-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-03
2022-06-06
QUANTUM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-03
2022-06-06
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2016-08-03
2022-06-06
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-08-03
2022-06-06
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2016-08-03
2022-06-06
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2016-08-03
2022-06-06
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-08-03
2022-06-06
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-08-03
2022-06-06
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-08-03
2022-06-06
51 - TRANSPORT LOTNICZY
2016-08-03
2022-06-06
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
GKm 265/21
2022-02-11
2023-11-14
3153.52 PLN
XVII GC 1394/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Monika Sachno Kancelaria Komornicza nr XIV w Warszawie
GKm 86/21
2022-02-15
2024-02-13
26288.04 PLN
V GNc 5511/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Hoppe Kancelaria Komornicza nr V w Warszawie
GKm 5/22
2023-02-04
2024-02-13
384382.18 PLN
X GNc 943/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Hoppe Kancelaria Komornicza nr V w Warszawie
GKm 118/21
2023-03-14
2024-02-13
30097.74 PLN
V GNc 4822/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Hoppe Kancelaria Komornicza nr V w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie