KRS 0000577736
NIP5252563892
REGON14686082100000
NazwaHAIRMESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHAIRMESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 paź 2015 (9 lat temu) 01 paź 2015
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. REGLOWA, 4, POZNAŃ, 60-113, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252563892
data rejestracji 21 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Wspólnik
2015-10-01
2020-12-29
14686083800000
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
Wspólnik
2015-10-01
2020-12-29
BARTOSZ JACEK FILAS
Wspólnik
2015-10-01
2020-12-29
KRZYSZTOF JACEK FILAS
Wspólnik
2015-10-01
2020-12-29
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
Likwidator
2019-11-19
2020-12-29
KRZYSZTOF JACEK FILAS
Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
reprezentant
BARTOSZ JACEK FILAS
Beneficjent
KRZYSZTOF JACEK FILAS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW 33 %
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UCZESTNICZENIE W ZYSKU SPÓŁKI W 33,3 %,
WSPÓLNIK W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW 34 %
PREZES ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
BARTOSZ JACEK FILAS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW 33 %
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST HAIRMESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZY WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH JAK I POZASĄDOWYCH. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PIOTR FILAS PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-01
2019-11-19
14686083800000
2015-10-01
2019-11-19
HAIRMESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-10-01
2015-12-11
UL. MIODOWA, 1, WARSZAWA, 00-080, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-11
2018-05-25
UL. WIŚNIOWA, 22, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie