KRS 0000547760
NIP7792416227
REGON30253745600000
NazwaFILBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFILBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT
Data rejestracji 13 mar 2015 (10 lat temu) 13 mar 2015
Data usunięcia 22 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. WIŚNIOWA, 22, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABARTOSZ JACEK FILAS
Wspólnik
2015-03-13
2015-05-29
Wspólnik
2015-03-13
2015-06-22
30265561200000
Wspólnik
2015-05-29
2015-06-22
14686082100000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.
BARTOSZ JACEK FILAS
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-13
2015-05-29
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-13
2015-06-22
30265561200000
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-29
2015-06-22
14686082100000
2015-03-13
2015-05-29
BARTOSZ FILAS FILBRO SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie