KRS 0000496966
NIP7792419941
REGON30265561200000
NazwaFILBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFILBRO
Data rejestracji 11 lut 2014 (11 lat temu) 11 lut 2014
Data usunięcia 20 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. REGLOWA, 4, POZNAŃ, 60-113, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAKRZYSZTOF JACEK FILAS
Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
reprezentant
KRZYSZTOF JACEK FILAS
Wspólnik
2014-02-11
2023-09-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
Wspólnik
2014-02-11
2023-09-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
Likwidator
2021-02-09
2023-09-20
KRZYSZTOF JACEK FILAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LIKWIDATOR ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
PIOTR KAZIMIERZ FILAS
PREZES ZARZĄDU
2014-02-11
2021-02-09
2022
2021-10-01
2022-09-30
2023-09-04
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 2686.46 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2686.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 213.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2899.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 23097.32 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -21026.28 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44123.6 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 40679.6 |
Aktywa razem | 23097.32 |
B. Aktywa obrotowe | 23097.32 |
- Należności krótkoterminowe | 346.36 |
2014-02-11
2021-02-09
FILBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-11
2014-05-14
GŁOGOWSKA, 248/272, POZNAŃ, 60-111, POZNAŃ, POLSKA
2014-05-14
2018-05-18
WIŚNIOWA, 22, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie