KRS 0000566792
NIP1070033519
REGON36213708100000
NazwaMS GLOBAL AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaMS GLOBAL AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaMS GLOBAL AG (SPÓŁKA AKCYJNA)
Data rejestracji 30 lip 2015 (9 lat temu) 30 lip 2015
Data usunięcia 30 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego GURTENAREAL, 92, KÖNIZ, 3084, WABERN, SZWAJCARIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAADAM MACIEJ DOBRZYŃSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-07-30
2020-10-30
TIM UHRMEISTER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-03-06
2020-10-30
ANDREAS SCHULTHEISS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-03-06
2020-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH. ZARZĄD MA PRAWO UPOWAŻNIĆ JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW LUB OSOBY TRZECIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. ZARZĄD OKREŚLA SPOSÓB SKŁADANIA PODPISU. CO NAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU MUSI BYĆ UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.
NICOLE FENGLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-30
2018-03-06
WOLFGANG ZELLERHOFF
PREZES ZARZĄDU
2018-03-06
2020-10-30
TIM UHRMEISTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-06
2020-10-30
2015-07-30
2017-09-19
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 158, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
2015-07-30
2018-03-06
EFFINGERSTRASSE, 1, BERNO, 3011, BERNO, SZWAJCARIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie