KRS 0000552931
NIP6772373069
REGON12276421400000
NazwaEDUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDUSKA
Data rejestracji 14 kwi 2015 (9 lat temu) 14 kwi 2015
Data usunięcia 01 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁODZIMIERZA TETMAJERA, 19, KRAKÓW, 31-352, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 127050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMWspólnik
2017-10-11
2018-02-01
1.074 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.700,00 ZŁ
35101105500000
MAŁGORZATA TERESA KĘDRYNA PIECUCH
Wspólnik
2017-10-11
2018-02-01
719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.950,00 ZŁ
Wspólnik
2015-04-14
2015-10-14
15.374 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 768.700 ZŁ
35101105500000
Wspólnik
2015-10-14
2017-10-11
2541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 127.050,00 ZŁ
12257334200000
PIOTR PAWEŁ SAGNOWSKI
Wspólnik
2017-10-11
2018-02-01
733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.650,00 ZŁ
PIOTR SAGNOWSKI
Likwidator
2017-07-04
2018-02-01
MAŁGORZATA KĘDRYNA PIECUCH
Likwidator
2017-07-04
2018-02-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIEM SPÓŁKI, JAK TEŻ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PIOTR SAGNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-14
2017-07-04
MAŁGORZATA KĘDRYNA PIECUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-14
2017-07-04
2015-04-14
2017-07-04
EDUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie