KRS 0000266344
NIP6772279525
REGON12035098000000
Nazwa"EDUSKRYPT.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDUSKRYPT.PL
Data rejestracji 23 paź 2006 (18 lat temu) 23 paź 2006
Data usunięcia 21 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁODZIMIERZA TETMAJERA, 19, KRAKÓW, 31-352, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772279525
data rejestracji 08 lis 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJARKADIUSZ LEŚNIAK
Wspólnik
2006-10-23
2019-11-21
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18000 ZŁ
PIOTR KRZYSZTOF KAJA
Wspólnik
2006-10-23
2019-11-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ
JANUSZ WIKTOR KĘDRYNA
Wspólnik
2006-10-23
2019-11-21
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR PAWEŁ SAGNOWSKI
Wspólnik
2006-10-23
2019-11-21
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDRZEJ STANISŁAW PEĆ
Wspólnik
2006-10-23
2019-11-21
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17000 ZŁ
KATARZYNA SZUMILAS
Wspólnik
2013-02-27
2019-11-21
ILOŚĆ: 200 ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 10 000
JANUSZ WIKTOR KĘDRYNA
Likwidator
2018-10-12
2019-11-21
PIOTR PAWEŁ SAGNOWSKI
Likwidator
2018-10-12
2019-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, ZA WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 20.000 ZŁOTYCH, DO SKŁADANIA KTÓRYCH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANDRZEJ STANISŁAW PEĆ
PREZES ZARZĄDU
2006-10-23
2015-01-09
PIOTR PAWEŁ SAGNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-23
2013-02-27
ARKADIUSZ LEŚNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-23
2015-01-09
MARIANNA KATARZYNA KŁOSOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-27
2015-01-09
PIOTR PAWEŁ SAGNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-09
2018-10-12
JANUSZ WIKTOR KĘDRYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-09
2018-10-12
2006-10-23
2018-10-12
"EDUSKRYPT.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-23
2016-04-12
TETMAJERA, 19, KRAKÓW, 31-352, KRAKÓW, POLSKA
2016-04-12
2018-10-12
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 1, KRAKÓW, 31-159, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie