KRS 0000420575
NIP6772368944
REGON12257334200000
NazwaEDUVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEDUVIS
Data rejestracji 11 maj 2012 (12 lat temu) 11 maj 2012
Data usunięcia 02 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TETMAJERA, 19, KRAKÓW, 31-352, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6632650,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #3299 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4741 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4765 SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJIPIOTR PAWEŁ SAGNOWSKI
Wspólnik
2012-05-11
2017-02-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ
MAŁGORZATA TERESA KĘDRYNA PIECUCH
Wspólnik
2012-05-11
2017-02-02
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 450,00 ZŁ
Wspólnik
2015-09-10
2017-02-02
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.650,00 ZŁ
35101105500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR PAWEŁ SAGNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-11
2017-02-02
MAŁGORZATA TERESA KĘDRYNA PIECUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-11
2017-02-02
2012-05-11
2014-09-29
ZAMKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie