KRS 0000551804
NIP7010476883
REGON36124127300000
NazwaPROALTUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROALTUM24
Data rejestracji 03 kwi 2015 (9 lat temu) 03 kwi 2015
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181B, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010476883
data rejestracji 11 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIŁUKASZ ANDRZEJ WASZEK
Wspólnik
2015-04-03
2016-04-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
PVCF I B.V.
Wspólnik
2016-04-13
2020-01-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARCIN WYSZOMIERSKI
Likwidator
2019-01-21
2020-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ TEŻ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
ŁUKASZ ANDRZEJ WASZEK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-03
2016-04-13
MICHAŁ GÓRECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2017-11-23
JAKUB ALEKSANDER GRANAT
PREZES ZARZĄDU
2017-11-23
2018-04-09
RAFAŁ GRZEGORZ ABRAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-29
2018-04-20
RAFAŁ GRZEGORZ ABRAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-20
2019-01-21
MARCIN WYSZOMIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-20
2019-01-21
JAKUB ALEKSANDER GRANAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-09
2018-04-20
2015-04-03
2016-04-13
REIH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-13
2019-01-21
PROALTUM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-03
2018-02-20
UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie