KRS 0000549177
NIP6292471381
REGON36104537100000
NazwaNOXSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOXSOFT
Data rejestracji 18 mar 2015 (10 lat temu) 18 mar 2015
Data usunięcia 09 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BÓR, 18, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWKAROL JAN MICHAŁOWSKI
Wspólnik
2015-03-18
2016-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MATEUSZ BARSZCZOWSKI
Wspólnik
2015-03-18
2016-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
DYMITR DULIBA
Wspólnik
2016-03-11
2017-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF RYSZARD SMĘDZIK
Wspólnik
2017-05-24
2021-09-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
LEONAS MARKAUSKAS
Wspólnik
2021-09-07
2023-06-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAROL JAN MICHAŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-18
2016-03-11
MATEUSZ BARSZCZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-18
2016-03-11
DYMITR DULIBA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-11
2017-04-21
KRZYSZTOF RYSZARD SMĘDZIK
WICEPREZES
2017-02-08
2017-05-24
KRZYSZTOF RYSZARD SMĘDZIK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-24
2023-06-09
2015-03-18
2016-03-11
UL. ŁĄCZNA, 39, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Kms 10/22
2022-06-20
2023-02-07
262.82 PLN
XVII NS-REJ.KRS 2823/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kacper Koper Kancelaria Komornicza nr X w Częstochowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie