KRS 0000545397
NIP6292471139
REGON36085448200000
NazwaGREYBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREYBRAND
Data rejestracji 24 lut 2015 (10 lat temu) 24 lut 2015
Data usunięcia 06 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 8, KOSZALIN, 75-216, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.KAROL JAN MICHAŁOWSKI
Wspólnik
2015-02-24
2015-09-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ
MATEUSZ BARSZCZOWSKI
Wspólnik
2015-02-24
2015-09-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ
LUCYNA MARIA PAWLEWSKA
Wspólnik
2015-09-22
2022-05-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KAROL JAN MICHAŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2015-09-22
MATEUSZ BARSZCZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-24
2015-09-22
LUCYNA MARIA PAWLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2022-05-06
2015-02-24
2015-09-22
UL. ŁĄCZNA, 39, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie